Informazioni su Anton Schwarzentruber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anton Schwarzentruber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004843596, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
B+C TECH Maschinen und Ersatzteile GmbH, in Safenwil, CHE-111.660.520, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S.2, Publ. 4779722).
Statutenänderung:
21.02.2020.
Sitz neu:
Ammerswil.
Domizil neu:
Lenzburgerstrasse 39, 5600 Ammerswil AG.
Zweck neu:
Handel mit Bau-, Land-, Kommunal- und Umweltmaschinen, Verschleiss- und Ersatzteilen, Ausführung von Reparaturen, Vermietung von Spezial-Baumaschinen, Aufbereitung von und Handel mit Brennholz sowie Erbringung von Dienstleistungen im Forst- und Kommunalbereich;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammensachliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Werkzeuge und Maschinen gemäss Inventarliste vom 02.05.2004 und Sacheinlagevertrag vom 14.05.2004, zum Preis von CHF 24'000.--, wovon CHF 24'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzentruber, Anton, von Adligenswil, in Meggen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läubli, Christoph, von Seengen, in Ammerswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Adlikon, mit einem Stammanteil von CHF 23'000.00];
Läubli, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Ammerswil, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1715987, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
TS Swiss Immo AG, in Küssnacht SZ, CHE-158.699.251, Krähbüel 4, 6403 Küssnacht SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.09.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Immobilien und von Beteiligungen an Immobiliengesellschaften. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 9.9.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Portmann, Cornelia, von Schüpfheim, in Küssnacht SZ, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Schwarzentruber, Anton, von Adligenswil, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5724572, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BELORA AG, in Russikon, CH-020.3.030.208-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2006, S. 14, Publ. 3615268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Daniel, von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borcard, Alfred, von Zürich und Vuisternens-devant-Romont, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzentruber, Anton, von Adligenswil, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, Otto, von Haslen, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züllig, Kurt, von Romanshorn, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boller, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.