Informazioni su Peter Schwarzentrub
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Schwarzentrub
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004971599, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Alpgenossenschaft Farnlialp, in Sumiswald, CHE-102.449.831, Genossenschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2012, S.0, Publ. 6602996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voramwald, Werner, von Trachselwald, in Heimisbach (Lützelflüh), Präsident, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär;
Christen, Hans Ulrich genannt Hansueli, von Rüegsau, in Weier im Emmental (Sumiswald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzentrub, Peter, von Oberthal, in Sumiswald, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär];
Haslebacher, Rolf, von Sumiswald, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung;
Bärtschi, Hans, von Sumiswald, in Sumiswald, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Scheidegger, Walter, von Sumiswald, in Sumiswald, Mitglied der Verwaltung, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numero di pubblicazione: 6672526, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Neuegg, in Rüegsau, CH-053.5.002.770-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S. 6, Publ. 5135138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtschi, Hans, von Sumiswald, in Lützelflüh (Sumiswald), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzentrub, Peter, von Oberthal, in Rüegsau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: in Rüegsau (Sumiswald), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier];
Ruch, Gottfried, von Lützelflüh, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Numero di pubblicazione: 6602996, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Alpgenossenschaft Farnlialp, in Sumiswald, CH-053.5.007.901-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.1994, S. 1045).
Statutenänderung:
27.06.2011.
Domizil neu:
c/o Walter Scheidegger, Wyken-Neuhaus, 3454 Sumiswald.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Genossenschafter auf dem Wege der gemeinsamen Selbsthilfe durch: a) Förderung des Alpertrages durch fachgerechte Nutzung;
b) fachgerechte Pflege und Nutzung der dazu gehörenden Waldungen;
c) Unterhalt, Sanierung und Ersatz der Gebäude;
d) Unterhalt und Sanierung der Wege, Brunnen und Zäune;
e) Vorsorge und Bekämpfen von ansteckenden Krankheiten;
f) Vermietung von Gebäuden mit Umschwung;
g) Erwerb und Veräusserung von Grundeigentum;
h) Wahrung der gemeinsamen Interessen gegenüber Dritten;
i) die Förderung des genossenschaftlichen Geistes und der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Anteilscheine neu:
CHF 600.--.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, durch Umbieten oder Inserate im Anzeiger. Gemäss Erklärung vom 01.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtschi, Hans, von Sumiswald, in Sumiswald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Hans, von Sumiswald, in Sumiswald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Paul, von Sumiswald, in Sumiswald, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzentrub, Hans, von Oberthal, in Sumiswald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voramwald, Werner, von Trachselwald, in Heimisbach (Lützelflüh), Präsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär;
Schwarzentrub, Peter, von Oberthal, in Sumiswald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär;
Scheidegger, Walter, von Sumiswald, in Sumiswald, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Christen, Hans Ulrich genannt Hansueli, von Rüegsau, in Weier im Emmental (Sumiswald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.