Informazioni su Fritz Schwarz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Fritz Schwarz
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fritz Schwarz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004873308, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Elektra Schwarz AG, in Péry-La Heutte, CHE-102.020.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, S.0, Publ. 2015971).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Rondchâtel Dynamo-Stations GmbH, in Péry-La Heutte (CHE-110.272.629), gemäss Fusionsvertrag vom 05.03.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 178'302.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 135'948.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre und Gesellschafter sämtliche Aktien und Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Fritz, von Trubschachen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Wittwer, Theodor, von Trub, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5891812, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rondchâtel Dynamo-Stations GmbH, in Péry, CH-053.4.016.503-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 7, Publ. 5412454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Robert, von Hergiswil bei Willisau, in Mühleberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Kocher, René, von Selzach, in Sumiswald, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Fritz, von Trubschachen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00].
Numero di pubblicazione: 5217992, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rondchâtel Dynamo-Stations GmbH, in Lyssach, CH-053.4.016.503-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2005, S. 3, Publ. 3074140).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocher, René, von Selzach, in Sumiswald, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wittwer, Theodor, von Trub, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Schwarz, Fritz, von Trubschachen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].