Informazioni su Anton Schwarz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Anton Schwarz
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anton Schwarz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3441301, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Gilbarco-Olymp GmbH, bisher in Bülach, CHE-115.177.234, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009).
Statutenänderung:
28.02.2017.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, David Walter, von Tegerfelden, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Neurauter, Gotthard Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Mötz (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5332164, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gilbarco-Olymp GmbH, in Bülach, CH-020.4.041.228-7, Feldstrasse 50, 8180 Bülach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.10.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und Handel von Wellness-, Heizungs-, Klima- und Sanitärgeräten und deren Bestandteile im Rahmen des Franchisevertrages mit der Inter-Olymp SA. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schwarz, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Inter-Olymp SA (CH-170.3.000.549-6), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4747472, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Inter-Olymp SA, in Zug, CH-170.3.000.549-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2006, S. 17, Publ. 3638066).
Domizil neu:
c/o Hauenstein Treuhand GmbH, Vorstadt 30, 6301 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Buser, Franz, von Niedererlinsbach, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon ZH , Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Innsbruck (AT)].