Informazioni su Martin Schwager
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Schwager
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005293298, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung künstlerischer Nachlass des Malers Fritz Deringer, 1903 - 1950, in Stammheim, CHE-110.252.041, Stiftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwager, Martin, von Bichelsee-Balterswil, in Gachnang, Vizepräsident des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Beatrice, von Zürich, in Stammheim, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Diriwächter, Ilona, von Stammheim, in Stammheim, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004674084, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung künstlerischer Nachlass des Malers Fritz Deringer, 1903 - 1950, in Stammheim, CHE-110.252.041, Stiftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Hans, von Zürich und Maisprach, in Unterstammheim, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Heinz, von Aeugst am Albis und Stammheim, in Stammheim, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Aeugst am Albis und Unterstammheim, in Unterstammheim];
Schwager, Martin, von Bichelsee-Balterswil, in Gachnang, Vizepräsident des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterstammheim, Vizepräsident des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ammann, Beatrice, von Zürich, in Stammheim, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6060980, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung künstlerischer Nachlass des Malers Fritz Deringer, 1903 - 1950, in Unterstammheim, CH-020.7.000.041-1, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2002, S. 30, Publ. 782994). Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.06.2008 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Erhard, von Adliswil, in Langnau am Albis, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanz, Vreni, von Geroldswil und Röthenbach im Emmental, in Uetikon am See, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tahris-Deringer, Regula, von Oberstammheim und Geroldswil, in Unterstammheim, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Heinz, von Aeugst am Albis und Unterstammheim, in Unterstammheim, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwager, Martin, von Bichelsee-Balterswil, in Unterstammheim, Vizepräsident des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Hans, von Zürich und Maisprach, in Unterstammheim, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.