Informazioni su Linus Schwager
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Linus Schwager
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005876162, Ufficio del registro di commercio Glarona
Martha-Frefel-Stiftung, bisher in Wängi, CHE-451.814.274, Stiftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2013, Publ. 1182877).
Urkundenänderung:
27.04.2023.
Sitz neu:
Glarus Nord.
Domizil neu:
c/o Rita Argenti-Frefel, Feldhoschet 5, 8753 Mollis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwager, Linus, von Aadorf, in Wängi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frefel, Michael, von Glarus Nord, in Glarus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
UMBERG TREUHAND AG (CHE-106.897.051), in Glarus, Revisionsstelle [bisher: UMBERG TREUHAND AG ].
Numero di pubblicazione: 4258575, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung Neuhaus, in Wängi, CHE-282.275.142, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3380103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwager, Linus, von Aadorf, in Wängi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pallmert-Riethmann, Monika, von Erlenbach ZH und Tägerwilen, in Wängi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lörtscher, Martin, von Diemtigen, in Wängi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohnlich, Stefan, von Egnach, in Wängi, Leiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altnau];
Kressig, Daniel, von Pfäfers, in Wängi, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dema, Danuel, von Wetzikon (ZH), in Wängi, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hugentobler, Susanne, von Thundorf, in Matzingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 954769, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Martha-Frefel-Stiftung, in Wängi, CH-440.7.027.408-3, c/o Linus Schwager, Neuhausstrasse 34, 9545 Wängi, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
01.02.2006.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Hilfestellung an Benachteiligte und Notleidende dieser Welt, insbesondere die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und von Institutionen, die sich für diese Menschen einsetzen. Die Unterstützung hat in erster Linie in der Schweiz, kann aber auch im Ausland erfolgen. In Härtefällen kann den Nachkommen der Familie Frefel geholfen werden, zum Beispiel durch Bildungszuschüsse. Mit der Stiftung wird ein Andenken an Martha 'Mädi' Frefel gesetzt, die wegen ihrer Behinderung wenig Chancen in ihrem Leben hatte. Als besonderes Andenken an sie, aber auch an die übrigen Angehörigen von Katharina Frefel, werden andere Menschen mit Behinderung und andere Benachteiligte und Notleidende dieser Welt unterstützt. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszwecke.
Eingetragene Personen:
Schwager, Linus, von Aadorf, in Wängi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Argenti-Frefel, Rita, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melliger, Eugen, von Aristau, in Bronschhofen (Wil SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
UMBERG TREUHAND AG (CH-160.3.003.084-6), in Glarus, Revisionsstelle.