Informazioni su François Philippe Schwab
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: François Philippe Schwab
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4425237, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fincera GmbH, in Aarberg, CHE-108.503.920, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2015, Publ. 2163075).
Statutenänderung:
15.08.2018.
Sitz neu:
Bühl.
Domizil neu:
Oberfeld 7, 3274 Bühl b. Aarberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, François, von Siselen, in Bühl b. Aarberg (Bühl), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Aarberg].
Numero di pubblicazione: 2163075, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fincera GmbH, bisher in Murten, CHE-108.503.920, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 19.12.2013, S. 7, Publ. 225828).
Gründungsstatuten:
20.06.1996.
Statutenänderung:
08.05.2015.
Sitz neu:
Aarberg.
Domizil neu:
Nidaustrasse 38A, 3270 Aarberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Verwaltung im Bereich Finanzen und Betriebswirtschaft sowie den Handel mit alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: durch Brief, Telefax oder elektronische Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, François, von Siselen, in Aarberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Murten und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 1058996, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fincera GmbH, in Knutwil, Beratung und Verwaltung im Bereich Finanzen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 04.07.1996, S. 3991).
Statutenänderung:
24.06.2003.
Zweck neu:
Beratung und Verwaltung im Bereich Finanzen und Betriebswirtschaft;
Handel mit alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monn, Verena, von Sumvitg, in Schlierbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, François, von Siselen, in Schlierbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Schwab, Jean-Pierre, von Siselen, in Lengnau BE, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.