Informazioni su Dr. Franz Ludwig Schumacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Franz Ludwig Schumacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6289420, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PPCmetrics AG, in Zürich, CH-020.3.000.760-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2011, S. 0, Publ. 6254212).
Statutenänderung:
06.06.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Franz, von Werthenstein, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Pascal, von Pfäffikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Skaanes, Stephan, von Vals, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6217276, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Advexo AG, in Luzern, CH-100.3.789.466-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2011, S. 12, Publ. 6022678).
Domizil neu:
Weinbergli 4, 6005 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Rudolf, von Malans, in Horw, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Schumacher, Dr. Franz, von Emmen und Werthenstein, in Luzern, Vizepräsident und Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PPCmetrics AG, in Zürich, Angebot von unabhängigen und umfassenden Beratungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2001, S. 3250).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Franz, von Werthenstein, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].