Informazioni su Jan Schulz
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jan Schulz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2321599, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ISD Institut für Sprache und Dokumentation GmbH, in Regensdorf, CHE-112.047.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2015, Publ. 1958651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7099868, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ISD Institut für Sprache und Dokumentation GmbH, in Zürich, CH-320.4.056.168-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2012, Publ. 6917072).
Statutenänderung:
05.03.2013.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
Althardstrasse 120, 8105 Regensdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
gds Sprachenwelt GmbH (HRB 3440), in Hünfeld (DE), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Sprachenwelt GmbH];
Schulz, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Keller, Markus, von Amlikon-Bissegg, in Gossau SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6917072, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ISD Institut für Sprache und Dokumentation GmbH, in Zürich, CH-320.4.056.168-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2011, Publ. 6380486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Sarah, von Arbon, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].