Informazioni su Artus Schulz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Artus Schulz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005942288, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DIGI GmbH, in Zürich, CHE-236.408.888, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005466708).
Domizil neu:
Wildbachstrasse 58, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Artus, deutscher Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Garapic, Nicola Fabio, von Hagenbuch, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Oskar Mario, von Hefenhofen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005256039, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DIGI GmbH (DIGI Sàrl) (DIGI Sagl) (DIGI LLC), in Zürich, CHE-236.408.888, Neunbrunnenstrasse 108b, 8050 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2021.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Führung von Restaurationsbetrieben, Handel mit Waren aller Art (inkl. Import und Export), explizit auch über E-Commerce, Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie, des Partyservices und des Take-Aways. Weiter bezweckt die Gesellschaft Tätigkeiten im Segment der Landwirtschaft, explizit den Anbau, die Ernte und den Verkauf von Pflanzen aller Art. Die Gesellschaft bezweckt zudem Tätigkeiten die dem Schutze der Umwelt dienen und unterstützt mit Spenden Organisationen, welche sich für die Umwelt und das Gemeinwohl einsetzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 29.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schulz, Artus, deutscher Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Garapic, Nicola Fabio, von Hagenbuch, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1320443, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
WNB Immobilien GmbH, in Egerkingen, CHE-105.400.488, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2012, Publ. 6539548).
Statutenänderung:
10.12.2013.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noelle, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Schulz, Artus, deutscher Staatsangehöriger, in Aeugst am Albis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schulz, Tristan, deutscher Staatsangehöriger, in Aeugst am Albis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bassler, Holm, deutscher Staatsangehöriger, in La Cortinada (AD), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00].