Informazioni su Daniel Schützenauer
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Schützenauer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005198361, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Amiblu Switzerland AG, in Steinhausen, CHE-107.941.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004679919).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schützenauer, Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Villach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frech, Dr. Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Klosterneuburg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004679919, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Hobas Engineering + Rohre AG, bisher in Basel, CHE-107.941.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2018, Publ. 1004475609).
Statutenänderung:
23.01.2019. 22.03.2019.
Firma neu:
Amiblu Switzerland AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Turmstrasse 28, 6312 Steinhausen.
Zweck neu:
Handel mit und Ein- und Ausfuhr von Rohren aller Art, insbesondere von Rohren aus Kunststoff;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.01.2019 werden 1'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 473'867.55 im Sinne von Art. 735 OR und CHF 926'132.45 zur Rückzahlung verwendet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Mathis, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burris, Gabriella, von Melano, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ausserwinkler, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Maria Rojach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schützenauer, Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Villach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Davet, Jean, von Siviriez, in Aristau, Direktor, mit Einzelunterschrift.