Informazioni su Mike Schudel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mike Schudel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005936248, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BERGNETZ KLG, in Unterseen, CHE-138.459.324, Wellenacher 15d, 3800 Unterseen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2024.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung von Software und Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten.
Eingetragene Personen:
Hojak, Sven, von Saanen, in Oey (Diemtigen), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schudel, Mike, von Beggingen, in Unterseen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005452325, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GIScube GmbH, bisher in Interlaken, CHE-163.660.616, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2020, Publ. 1004959552).
Statutenänderung:
05.04.2022.
Firma neu:
HS Plättli GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Wald (ZH).
Domizil neu:
Schmittenbach 3, 8636 Wald ZH.
Zweck neu:
Handel mit und Verlegen von Wand- und Bodenbelägen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schudel, Mike, von Beggingen, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schudel, Svenja, von Riederalp, in Unterseen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Henry, deutscher Staatsangehöriger, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004959552, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GIScube GmbH, in Interlaken, CHE-163.660.616, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2016, Publ. 2715145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
gridders gmbh (CHE-109.305.392), in Interlaken, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Feuz, Bruno, von Gsteigwiler, in Lüchingen (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schudel, Mike, von Beggingen, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schudel-Imhof, Svenja, von Riederalp, in Unterseen, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].