Informazioni su Susanne Schubert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Susanne Schubert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005949739, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Visionella GmbH, in Sarnen, CHE-106.248.421, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005490258).
Statutenänderung:
25.01.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Reproduktions- und Digitaltechnikbereich sowie den Handel mit Papeterie- und Büromaterial. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, mit denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann Lizenzen, Patente, Erfindungen, Verfahren, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Beteiligungen erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann weiter Wertschriften und Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Stammkapital neu:
CHF 25'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 25.01.2024 wurde das Stammkapital von CHF 20'000.00 auf CHF 25'000.00 durch Ausgabe von 5 Stammanteilen zu CHF 1'000.00 erhöht.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanella, Sandro, von Guttet-Feschel, in Schüpfheim, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Franziska, von Roggliswil, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
ella-group AG (CHE-277.860.949), in Schüpfheim, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Schubert, Susanne, von Entlebuch, in Rengg (Entlebuch), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005861136, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ella-group AG, in Schüpfheim, CHE-277.860.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2022, Publ. 1005461349).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubert, Susanne, von Entlebuch, in Entlebuch, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, aber nicht mit Waldemar Viktor Wramba [bisher: deutsche Staatsangehörige];
Wramba, Waldemar Viktor, von Entlebuch, in Entlebuch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, aber nicht mit Susanne Schubert [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: HR02-1005861147, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rotmoos AG, in Entlebuch, CHE-278.056.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662259).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wramba, Waldemar Viktor, von Entlebuch, in Entlebuch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Kriens];
Schubert, Susanne, von Entlebuch, in Entlebuch, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige, in Kriens].