Informazioni su Adriano Schrofer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Adriano Schrofer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7204094, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Curion Informatik AG, in Chur, CH-350.3.006.155-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2011, Publ. 6323114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeli, Hansjörg, von Lohn GR, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrofer, Adriano, von Trimmis, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Obrist, Rico, von Eichberg, in Chur, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2253404, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Curion Informatik AG, in Chur, Entwicklung eigener Softwareanwendungen und Vertrieb oder Vertrieb über Partnerfirmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 03.11.2000, S. 7494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwager, Stephan, von Bichelsee-Balterswil, in Domat/Ems, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baechler, Jörg, von Kreuzlingen, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beeli, Hansjörg, von Lohn GR, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schrofer, Adriano, von Trimmis, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Curion Informatik AG, in C h u r, Entwicklung eigener Softwareanwendungen und Vertrieb oder Vertrieb über Partnerfirmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.1998, S. 6096).
Statutenänderung:
7.02.2000.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000 [bisher: CHF 100 000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1 000 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1 000].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwager, Stephan, von Bichelsee-Balterswil, in Domat/Ems, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schrofer, Adriano, von Trimmis, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obrist, Rico, von Eichberg, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand- und Revisionsbüro Hans-Ruedi Eggenberger dipl. Wirtschaftsprüfer, in Chur, Revisionsstelle [bisher: Treuhand- und Revisionsbüro, Hans-Ruedi Eggenberger Eidg. dipl. Bücherexperte, in Chur].