Informazioni su Jürg Peter Schreier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Peter Schreier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005604318, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
retail-consulting handel und logistik ag, in Altendorf, CHE-114.508.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258506).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreier, Franziska Regula, von Horriwil, in Altendorf, Mitglied, mit Kolllektivunterschrift zu zweien mit Josef Amrein;
Schreier, Jürg Peter, von Horriwil, in Altendorf, Vizepräsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Beate, von Horw, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jürg Schreier].
Numero di pubblicazione: HR02-1004799514, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RETAIL-CONSULTING, Amrein-Brunschweiler AG, in Uster, CHE-114.508.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2019, Publ. 1004738513).
Statutenänderung:
05.12.2019.
Firma neu:
retail-consulting handel und logistik ag.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im Bereich Retail und Logistik die Vermittlung von Flächen sowie die Beratung, Begleitung und Unterstützung von Mietern, Vermietern, Investoren, Projektentwicklern und sonstigen Kunden. Die Gesellschaft kann in der Schweiz oder im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland erwerben oder verkaufen. Sie kann Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc. erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunschweiler, Dieter Lars, von Erlen, in Gachnang, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreier, Jürg Peter, von Horriwil, in Altendorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amrein, Beate, von Horw, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jürg Schreier [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dieter Lars Brunschweiler];
Schreier, Franziska Regula, von Horriwil, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kolllektivunterschrift zu zweien mit Josef Amrein.
Numero di pubblicazione: HR02-1004537090, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Personalfürsorgestiftung der Firma Estée Lauder AG Lachen, in Lachen, CHE-109.773.675, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreier, Jürg, von Horriwil, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunold, Claudia, von Glarus Nord, in Freienbach, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].