Informazioni su Delia Elisabeth Schreiber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Delia Elisabeth Schreiber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005381844, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
unuh AG, in Zürich, CHE-355.376.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005299791).
Statutenänderung:
21.12.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 134'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 134'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'340'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreiber, Delia Elisabeth, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005371136, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Compatence Management GmbH, in Basel, CHE-109.503.153, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2013, S.0, Publ. 1080679).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nagel, Adrian, von Zürich, in Thayngen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schreiber, Delia, von Zürich, in Männedorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagel, Prof. Dr. Arno Friedrich Gerhard, genannt Gerd, von Zürich, in Stäfa, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ];
Nagel, Ines, von Zürich, in Stäfa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1004954238, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
unuh AG, in Männedorf, CHE-355.376.723, c/o Lara Nagel, Saurenbachstrasse 32, 8708 Männedorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.08.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Unterstützung Dritter im kommunikativen Tätigkeitsfeld;
dies geschieht in Form von fortschrittlichen Lösungsansätzen im Marketingbereich sowie in den Sozialen Medien, deren Strategieerarbeitung und Umsetzung auf organisatorischer und visueller Ebene;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten oder verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Starck, Johanna Magdalena, von Sigriswil, in Thalwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baillie, Alexander William, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Severin Pascal, von Gurtnellen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreiber, Delia Elisabeth, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nagel, Lara Valentina, von Zürich, in Männedorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.