Informazioni su Ueli Schopfer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ueli Schopfer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7070132, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Media Treff Gstaad, in Saanen, CH-092.5.014.163-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, S. 5, Publ. 5058198).
Firma neu:
Genossenschaft Media Treff Gstaad in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.01.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schopfer, Ueli, von Gsteig, in Saanen, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Kornelia, von Linden, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bach-Helbling, Christine, von Saanen, in Saanen, Präsidentin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wehren, Anita, von Saanen, in Saanen, Vizepräsidentin und Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mösching, Verena, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Sekretärin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: in Gstaad (Saanen), Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Siebenthal, Monika, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Kassierin und Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wanzenried, Hans, von Münsingen, in Schönried (Saanen), Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2650722, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Media Treff Gstaad, in Saanen, CH-092.5.014.163-1, Buchladen, Genossenschaft (SHAB Nr. 42 vom 04.03.2003, S. 4, Publ. 888656).
Statutenänderung:
15.09.2004.
Zweck neu:
Führung einer Buchhandlung 'Media Treff Gstaad' mit zusätzlichem Verleih von Büchern, um in gemeinsamer Selbsthilfe sowie zur Sicherung von wirtschaftlichen Interessen ihrer Genossenschafter die Verbreitung von Büchern, Tonträgern, Multimedia, Papeterie- und Geschenkartikeln mit christlichem Gedankengut unter ihren Genossenschaftern und darüber hinaus unter der übrigen Bevölkerung zu fördern. Die Genossenschafter nehmen zu preisgünstigeren Bedingungen als üblich am Bücherverleih teil. Denken und Handeln der Genossenschafter sind von biblischen Grundwerten durchdrungen und prägen das christliche Engagement gegenüber den Menschen unserer Zeit. Kann Grundstücke, Gebäude, Gebäudeteile kaufen oder mieten, sich an anderen Unternehmen beteiligen. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichenbach, Huldi, von Gsteig, in Turbach (Saanen), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berney, Marc-Etienne, von L'Abbaye, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurbrügg, Dominique, von Reichenbach im Kandertal, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mösching-Perreten, Werner, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bach-Helbling, Christine, von Saanen, in Saanen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin];
Perreten, Michael, von Lauenen, in Turbach (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schopfer, Ueli, von Gsteig, in Saanen, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Kornelia, von Linden, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.