Informazioni su Vinzenz Schönenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vinzenz Schönenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005540702, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Usta Logistics GmbH, in Bülach, CHE-278.346.483, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2021, Publ. 1005078195).
Statutenänderung:
18.07.2022.
Firma neu:
MMT Master Mayer Transport GmbH.
Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.
Domizil neu:
Dübendorfstrasse 22, 8602 Wangen b. Dübendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Hauswartungen und Reinigungen aller Art, insbesondere von Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäusern, Büro- und Gewerberäumen sowie Baureinigungen, Autoreinigung, Gartenunterhalt und Umzugsarbeiten sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Reinigungsmitteln und -Geräten. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft im Erlebnis-, Instruktions-, Seminar- und Anlassbereich Leistungen zu erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, Vinzenz, von Bütschwil-Ganterschwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macedo Mayer, Elaine, französische Staatsangehörige, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005078195, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Usta Logistics GmbH, in Bülach, CHE-278.346.483, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Usta, Abdulsamet, von Pfungen, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Vinzenz, von Bütschwil-Ganterschwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2280433, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Regalia GmbH, in Herisau, CHE-247.322.587, Poststrasse 30, 9100 Herisau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.07.2015.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.07.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Plangarica, Dini, albanischer Staatsangehöriger, in Tirana (AL), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schönenberger, Vinzenz, von Bütschwil-Ganterschwil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodja, Sherif, mazedonischer Staatsangehöriger, in Tann (Dürnten), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plangarica, Mario, albanischer Staatsangehöriger, in Tirana (AL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.