Informazioni su Paul Schönenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Paul Schönenberger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Paul Schönenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005828887, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Baugenossenschaft Bratello, in Pratteln, CHE-104.116.613, Genossenschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005390028).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fundata Treuhand AG (CHE-103.627.041), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Paul, von Zürich, in Witterswil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hofstetten-Flüh, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005254464, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Wetterwald AG, in Witterswil, CHE-106.936.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2018, Publ. 4243503).
Firma neu:
Wetterwald AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.07.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Paul, von Zürich, in Witterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1004591906, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein KITA Schnooggeloch, in Basel, CHE-170.526.259, Riehenring 105, 4058 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2018. 22.01.2019.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Unterstützung des Betriebes der Kindertagesstätte Schnooggeloch in Basel. Er soll Kindern eine pädagogisch fundierte familienergänzende Betreuung bieten.
Mittel:
Einnahmen Kinderbetreuung, Mitgliederbeiträge, Spenden, Schenkungen, Legate und andere Zuwendungen, Subventionen.
Eingetragene Personen:
Schönenberger, Paul, von Zürich, in Witterswil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaden, Natalie, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser Lagos, Sarah, von Grossaffoltern, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pontes Valente, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Ettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Ursula, von Basel, in Metzerlen-Mariastein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle.