Informazioni su Dr. Rudolf Schöbi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Rudolf Schöbi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004725635, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Schweizerische Ärzte-Krankenkasse, in St. Gallen, CHE-107.131.052, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, S.0, Publ. 4038537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paky, Dr. Andreas, von Appenzell, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzengger, Dr. Niklaus, von Trogen, in Trogen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perret, Dr. Jean-Baptiste, von Fribourg, in Morges, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schöbi, Dr. Rudolf, von Berneck, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Dr. Jean Daniel, von Rüschegg, in Bourguillon (Fribourg), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Römerswil FR (Fribourg), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bourgeois, Dr. Guy, von Ballaigues, in Appenzell, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bourgeois, Dr. Guy, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chiffelle Huber, Dr. Christine, von Lignières, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lanz, Dr. Roland, von Eriswil, in Langnau im Emmental, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Daniel, von Kaltbrunn, in Wilen b. Wil (Wilen (TG)), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung. [Änderung des Wohnortes von Schumacher, Dr. Jean Daniel, da französische Bezeichnung "Bourguillon (Fribourg)" einzutragen ist anstelle der bisherigen deutschen Bezeichnung "Bürgen FR (Fribourg)".]
Numero di pubblicazione: 1187809, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Schweizerische Aerzte-Krankenkasse, in St. Gallen, CH-320.5.001.494-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2010, S. 13, Publ. 5618488).
Statutenänderung:
28.05.2011, 15.06.2013.
Firma neu:
Genossenschaft Schweizerische Ärzte-Krankenkasse.
Zweck neu:
Ausrichtung von Tag- und Sterbegeldern an Genossenschafter;
Unterstützung der Genossenschafter im Hinblick auf ihre Wiedereingliederung ins Berufsleben und Wiedererlangung ihrer Arbeits- und Erwerbsfähigkeit;
Orientierung der Genossenschafter über Einkommenssicherung, Altersvorsorge und Versicherung;
ausgenommen Unterstützung der Genossenschafter in Streitigkeiten;
Vermittlung von Vorsorge- und Versicherungsgeschäften an Genossenschafter.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Genossenschafter erfolgen durch Brief an die Genossenschafter oder, wo vorgeschrieben, durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lätsch, Dr. Reto, von Wald ZH, in Bad Ragaz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Johner, Dr. Rodolphe, von Bern, in Savièse, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sprenger, Dr. Werner, von Winterthur und Neftenbach, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Paky, Dr. Andreas, von Appenzell, in St. Gallen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mutzner, Dr. Alfred, von Chur und Maienfeld, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schöbi, Dr. Rudolf, von Berneck, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Späti, Dr. Bruno, von Wynigen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1113957, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Zürcher Elektroplanungen AG, in St. Gallen, CH-320.3.057.519-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, Publ. 6870642).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöbi, Rudolf, von Berneck, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher-Cassin, Gabriela Rita, von Thun, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zürcher-Cassin, Gabriela Rita, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].