Informazioni su Günther Schobel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Günther Schobel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005917506, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
swisspayroll ag, in Sirnach, CHE-107.900.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2023, Publ. 1005896862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seletzky, Bibiana, österreichische Staatsangehörige, in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schobel, Günther, österreichischer Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blättler, Patrick, von Wolfenschiessen, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüninger, Martin, von Widnau, in Heerbrugg (Widnau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vorburger, Roman, von St. Margrethen, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005783360, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
swisspayroll ag, in Sirnach, CHE-107.900.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769529). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimgruber, Urs, von Stetten (AG), in Stetten AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Federer, René, von Berneck, in Dussnang (Fischingen), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seletzky, Bibiana, österreichische Staatsangehörige, in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schobel, Günther, österreichischer Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ks revisionsexperten ag (CHE-445.449.976), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1809939, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
swisspayroll ag, bisher in Widnau, CHE-106.308.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 25, Publ. 5138516).
Gründungsstatuten:
27.05.1988.
Statutenänderung:
03.11.2014.
Sitz neu:
Sirnach.
Domizil neu:
Lenzbüelstrasse 2, 8370 Sirnach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung von Tätigkeiten in den Fachbereichen von Human Resources und Informatik: Ausbildung und Schulung, Business Prozess Outsourcing Personaladministration, Business Prozess Outsourcing Lohnbuchhaltung, Allgemeine HR-Beratung, Allgemeine Informatik-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Auslanderrichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäftetätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaftkann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McErlean, Liam, irischer Staatsangehöriger, in Widnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Federer, René, von Berneck, in Dussnang (Fischingen), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buchs ZH];
Schobel, Günther, österreichischer Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Egg (A)];
Seletzky, Bibiana, österreichische Staatsangehörige, in Walzenhausen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niederteufen (Teufen AR)].