Informazioni su Silvia Schneiter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Silvia Schneiter
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Silvia Schneiter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005649243, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 33315 vom 19.08.2022 Genossenschaft Lindenbach, in Obfelden, CHE-358.666.695, Genossenschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2022, Publ. 1005571385).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muff, Elisabeth, genannt Lilo, von Zürich, in Obfelden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schneiter, Silvia, von Amsoldingen, in Obfelden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005546279, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Lindenbach, in Obfelden, CHE-358.666.695, Genossenschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004934959).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muff, Elisabeth, genannt Lilo, von Zürich, in Obfelden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneiter, Silvia, von Amsoldingen, in Obfelden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hollenweger Stolz, Heidi, von Obfelden, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1835517, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Aumüli Stallikon, in Stallikon, CHE-110.407.473, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2012, Publ. 6515552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Alfred genannt Fredi, von Mörigen, in Stallikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ess, Walter, von Stallikon, in Stallikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wassmer, Thomas, von Suhr, in Bonstetten, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneiter, Silvia, von Amsoldingen, in Kappel am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gramsamer, Ferdinand, von Ingenbohl, in Wettswil am Albis, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Schnider, Emil, von Appenzell, in Bonstetten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metzger, Hans Rudolf, von Stallikon, in Stallikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.