Informazioni su Peter Schneider
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Schneider
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5277412, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Willy Gysin AG, in Liestal, CH-280.3.915.301-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2009, S. 7, Publ. 5217486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Peter, von Frenkendorf, in Frenkendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Sebastiano, italienischer Staatsangehöriger, in Liestal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4759782, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Willy Gysin AG, in Liestal, CH-280.3.915.301-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2008, S. 7, Publ. 4741592).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Peter, von Frenkendorf, in Frenkendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Solarius Energiesysteme GmbH, in F r e n k e n d o r f, Beratung, Planung und Erstellung von Systemen zur rationellen Energieumsetzung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 27.08.1998, S. 5926).
Statutenänderung:
28.01.2000.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Peter, von Frenkendorf und Langenbruck, in Frenkendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gränicher, Jacques, von Liestal und Röthenbach bei Herzogenbuchsee, in Sissach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-;
Müller, Pascal, von Basel und Diegten, in Allschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-;
Müller, Paul, von Basel und Diegten, in Münchenstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-;
Würth, Mirjam, von Basel, in Frenkendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-.