Informazioni su André Schneider
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome André Schneider
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Schneider
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005277903, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Oegerli/Kissling Treuhand AG, in Dietlikon, CHE-107.887.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Turra-Hartmann, Susanne, von Ebnat-Kappel, in Chur, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, André, von Obersiggenthal, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Turra, Andreas Giovanni, von Zürich, in Chur, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005132769, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
H2V Architekten GmbH, in Zürich, CHE-105.366.779, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2015, S.0, Publ. 2273119).
Statutenänderung:
03.02.2021.
Firma neu:
OKAG Soma GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Wermatswilerstrasse 86, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Realisierung von Bauprojekten, die Bauberatungen, den Betrieb einer Generalunternehmung oder einer Total-unternehmung für Neu- und Umbauten sowie für Erneuerung von Gebäuden. Sie kann überdies Aufträge entgegennehmen und weitervergeben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoessli, Johann, von Ilanz und Nufenen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vacek, Jan, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Sun Caravan AG (CHE-108.055.672), in Bülach, Gesellschafterin, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schneider, André, von Obersiggenthal, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005080508, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sun Caravan AG, in Bülach, CHE-108.055.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004658810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Redondo, Sergio, von Radelfingen, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, André, von Obersiggenthal, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.