Informazioni su Rolf Walter Schneebeli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Walter Schneebeli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006030115, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Infinity Power AG, in Zug, CHE-116.042.335, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2023, Publ. 1005889801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneebeli, Rolf Walter, von Zürich, in Unterstammheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hebeisen, Daniel, von Eggiwil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006014324, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Fortune Hydro AG, in Zug, CHE-110.300.622, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2023, Publ. 1005820001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fecker, Dr. Lukas, von Wittenbach, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, Rolf, von Zürich, in Stammheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005889801, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Gold Services AG, in Zug, CHE-116.042.335, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645611).
Statutenänderung:
09.11.2023.
Firma neu:
Infinity Power AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Infinity Power SA) (Infinity Power Ltd.).
Domizil neu:
Letzistrasse 8, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Ausbau erneuerbarer Energien. Der Hauptfokus liegt auf Hydropower, schliesst aber andere erneuerbare Energien mit ein. Weiter umfasst der Zweck Aktivitäten, den Handel und die Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich von erneuerbaren Energien. Die Gesellschaft kann zur Absicherung von Preisschwankungen Transaktionen in derivativen Instrumenten tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, Rolf Walter, von Zürich, in Unterstammheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].