Informazioni su Thomas Schmidt
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Schmidt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004848711, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SLSI Holding AG, in Oberägeri, CHE-355.726.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, S.0, Publ. 2680539).
Firma neu:
SLSI Holding AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.02.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Lodewick, Roger Joseph Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004755286, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
T.E.A.M. Vorsorgestiftung, in Luzern, CHE-109.791.093, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, S.0, Publ. 2384789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Martin, von Basel, in Rünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Wittlingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Houseman, Thomas, genannt Tom, britischer Staatsangehöriger, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004591705, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
T. E. A. M. Television Event And Media Marketing AG, in Luzern, CHE-107.359.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2017, Publ. 3558287).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Martin Ernst, von Basel, in Rünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Bernhard, von Naters, in Zeiningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koumas, Georgios, zyprischer Staatsangehöriger, in Nicosia (CY), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Büren, Peter Martin, von Stansstad, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Jan, von Stäfa, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].