Informazioni su Benedikt Christian Schmidt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Benedikt Christian Schmidt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005885273, Ufficio del registro di commercio Glarona
Familienstiftung Scheller-Erni, in Glarus, CHE-422.561.711, c/o Auer Meier Zopfi AG, Bahnhofstrasse 18, 8750 Glarus, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
28.03.2023. 15.05.1930.
Zweck:
Mit der Stiftung bezweckt der Stifter die Fürsorge für sich, seine Ehefrau, seine eheliche Deszendenz, indem das Stiftungskapital mit der Familie des Stifters dauernd verbunden bleiben soll. Das Stiftungsvermögen darf gemäss Art. 335 ZGB verwendet werden. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Schmidt, Benedikt Christian, von Wädenswil, in Klosters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waser, Johann Heinrich, genannt Heinz, von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Kathrin, von Andelfingen, in Humlikon (Andelfingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Marlen, von Zunzgen, in Diepflingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Freysz, Brigitte Nadine, genannt Nadine, von Winterthur, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gubler Sennhauser, Bettina, von Zürich, in Arni AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Binder, Hans-Martin, von Zürich, in Zürich, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005696822, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Linked-Laser AG, in Wettingen, CHE-391.996.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2021, Publ. 1005103488).
Firma neu:
Linked-Laser AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.02.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Benedikt, von Wädenswil, in Klosters, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Numero di pubblicazione: HR02-1005335099, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Stiftung Cardón, in Klosters, CHE-110.381.862, Stiftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290973).
Domizil neu:
c/o Meisser & Partner AG, Bahnhofstrasse 6, 7250 Klosters.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meisser, Dr. J. David, von Klosters und Davos, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Benedikt, von Wädenswil, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.