Informazioni su Vreni Schmidlin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vreni Schmidlin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1479265, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Wasserversorgung Dorf Entlebuch (WVDE), in Entlebuch, CHE-102.361.797, Genossenschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2012, Publ. 6834704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidlin, Vreni, von Entlebuch und Schüpfheim, in Entlebuch, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer-Krügel, Nicole, von Entlebuch, in Entlebuch, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 6834704, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Wasserversorgung Dorf Entlebuch (WVDE), in Entlebuch, CH-100.5.013.061-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2009, S. 12, Publ. 5260092).
Domizil neu:
c/o Bernhard Hofstetter, Bahnhofstrasse 2a, 6162 Entlebuch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röösli, Franz, von Entlebuch, in Entlebuch, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Peter, von Entlebuch, in Entlebuch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Bieri-Zihlmann, Anita, von Entlebuch und Schüpfheim, in Entlebuch, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schmidlin, Vreni, von Entlebuch und Schüpfheim, in Entlebuch, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numero di pubblicazione: 5810934, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Sportplatz-Genossenschaft Farbschachen, Entlebuch/Hasle, in Entlebuch, CH-100.5.005.808-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2006, S. 11, Publ. 3673496).
Statutenänderung:
26.08.2010.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein von CHF 250.-- zu übernehmen.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 16.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: 7 - 11 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Herbert, von Entlebuch und Egolzwil, in Entlebuch, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schmidlin, Vreni, von Entlebuch und Schüpfheim, in Entlebuch, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Riedweg, Peter, von Schüpfheim, in Entlebuch, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Duss, Bruno, von Entlebuch und Schüpfheim, in Entlebuch, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Marti, Beat, von Hasle LU und Ruswil, in Hasle LU, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Erika, von Entlebuch, in Entlebuch, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Roth, Martin, von Entlebuch, in Entlebuch, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Emmenegger, Hubert, von Hasle LU und Flühli, in Hasle LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Lustenberger, Thomas, von Hasle LU, in Hasle LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Müller, Adrian, von Entlebuch und Schüpfheim, in Entlebuch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.