Informazioni su Fidel Schmidle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fidel Schmidle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6289296, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bürke AG, in Zürich, CH-020.3.904.317-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S. 26, Publ. 5686798).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidle, Fidel, von Untereggen, in Igis, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4592840, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Bürke AG, in Igis, CH-350.9.000.096-3, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2007, S. 9, Publ. 4242090).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-020.3.904.317-7.
Statuten Hauptsitz:
[Statuten Hauptsitz gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [gestrichen: Gründungsstatuten: 27.3.1973].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Handelsregistereintragung Hauptsitz gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [gestrichen: Datum der Eintragung: 24.4.1973].
Zweck Hauptsitz:
[Zweck Hauptsitz gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung:
Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Eintrag an die Vorgaben von Art. 110 HRegV angepasst. [Gestrichene Personen- und Unterschriftenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Britschgi, Peter, von Alpnach, in Schlieren, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Max, von Engi, in Birmensdorf ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klossner, Dr. Jürg, von Diemtigen, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blatti, Ernst, von Boltigen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heckmann, Hans, von Schlieren und Zürich, in Weiningen ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidle, Fidel, von Untereggen, in Igis, mit Kollektivprokura zu zweien;
De March, Fabio Piero, von Rivera, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4032390, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bürke AG, in Zürich, CH-020.3.904.317-7, Import von Mineralölprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2004, S. 17, Publ. 2229690).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De March, Fabio, von Rivera, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidle, Fidel, von Untereggen, in Igis, mit Kollektivprokura zu zweien.