Informazioni su Raoul Marc Schmidiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Raoul Marc Schmidiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005283401, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Contovista AG, in Schlieren, CHE-169.876.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidiger, Raoul Marc, von Flühli, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus, Remo, von Laax, in Urdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bouza Liste, Amancio, spanischer Staatsangehöriger, in Geroldswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004838783, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Contovista AG, in Schlieren, CHE-169.876.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004515923).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cepeda, Nicolas Agustin, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
à Porta, Gian Reto, von Scuol, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernasconi, Fabio, von Magliaso, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wurzer, Dominik, von Bern, in Herrliberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brin, Olivier Eric, von Saint-Imier, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidiger, Raoul Marc, von Flühli, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3528167, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
nVision AG, in Zürich, CHE-157.770.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2017, Publ. 3504157).
Statutenänderung:
28.04.2017.
Domizil neu:
Räffelstrasse 24, 8045 Zürich.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidiger, Raoul Marc, von Flühli, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Urs, von Bettenhausen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Prescott, Sean, von Biel-Benken, in Schwyz, mit Einzelunterschrift.