Informazioni su Ulrich Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Ulrich Schmid
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006050788, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohnbaugenossenschaft Immobilia in Liquidation, in Bern, CHE-101.051.822, Genossenschaft (SHAB Nr. 224 vom 16.11.2012, S.0, Publ. 6934214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küpfer, Hansruedi, von Lauperswil, in Kaufdorf, Präsident, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahli, Christoph, von Wohlen bei Bern, in Bern, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmid, Ulrich, von Meikirch, in Spiez, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied + Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung];
Küpfer, Max, von Lauperswil, in Kaufdorf, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied + Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 6934214, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohnbaugenossenschaft Immobilia, in Bern, CH-035.5.020.581-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2003, S. 3, Publ. 922668).
Firma neu:
Wohnbaugenossenschaft Immobilia in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Immo-Casa Bau und Planungs AG, Engestrasse 13, 3012 Bern. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.07.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küpfer, Hansruedi, von Lauperswil, in Kaufdorf, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sahli, Christoph, von Wohlen bei Bern, in Bern, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küpfer, Max, von Lauperswil, in Kaufdorf, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Ulrich, von Meikirch, in Spiez, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4988154, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Immo-Casa Bau und Planungs AG, in Bern, CH-035.3.020.336-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.1999, S. 652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauper, René, von Giffers, in St. Ursen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Ulrich, von Meikirch, in Spiez, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Offidass S.A., in Fribourg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roggo, Charles, von Düdingen und Fribourg, in Courtaman (Courtepin), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fiduciaire Marec Gérance SA (CH-217-1000476-0), in Marly, Revisionsstelle.