Informazioni su Armin Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Armin Schmid
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Armin Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005623095, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Kapellenstiftung Gormund, in Beromünster, CHE-353.143.266, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005252149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmenegger, Anton, von Beromünster und Schüpfheim, in Beromünster, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Stocker, Xaver Kaspar, von Beromünster, in Beromünster, Mitglied des Stiftungsrates, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavadini, David, von Morbio Inferiore, in Beromünster, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Kneubühler, Rudolf, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Mitglied des Stiftungsrates, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten];
Schmid, Armin, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 4096297, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rasac GmbH, in Hildisrieden, CHE-109.890.022, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2791773).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Armin, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Philipp, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Buttisholz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2791773, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rasac GmbH, in Hildisrieden, CHE-109.890.022, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2009, Publ. 4938082).
Statutenänderung:
21.03.2016.
Zweck neu:
Spezialrasenpflege und Unterhalt von Sportplätzen, Garten- und Freizeitanlagen;
Beteiligungen an anderen kommerziellen, gewerblichen und industriellen Unternehmungen. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Rosy, von Hildisrieden und Beckenried, in Hildisrieden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Armin, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00].