Informazioni su Fritz Schluep
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fritz Schluep
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 940225, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Yetnet Kabelgenossenschaft Villnachern, in Villnachern, CHE-103.986.273, Genossenschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2010, S. 3, Publ. 5578594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schluep, Fritz, von Messen, in Villnachern, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maag, Robert, von Neunkirch, in Villnachern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stehle, Peter M., von St. Gallen, in Villnachern, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenhut, Christoph, von Gais, in Villnachern, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4595010, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Galenos Kranken- und Unfallversicherung, in Zürich, CH-020.6.000.289-8, Verein (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2007, S. 22, Publ. 4184436).
Statutenänderung:
07.06.2008.
Organisation neu:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens 8 Mitgliedern, Geschäftsleitung und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartenmann, Niklaus Jakob, von Bronschhofen, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schluep, Fritz, von Messen, in Villnachern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Anton, von Appenzell, in Wil SG, Vizepräsident des Aufsichtsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Hansruedi, von Lufingen, in Uster, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Aufsichtsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lang, Hans Peter, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Agustoni, Gabriele, von Coldrerio, in Minusio, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berli, Jörg, von Ottenbach, in Windisch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Mario, von Kallnach, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheidegger, Markus, von Steinhof, in Trimstein, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sommer, Rolf, von Affoltern im Emmental, in Olten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erny, Marlyse, von Rothenfluh, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leder, Sandra, von Zollikon und Basel, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lechmann, Rolf, von Trun, in Urdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Galenos Kranken- und Unfallversicherung, in Zürich, Verein (SHAB Nr. 166 vom 28.08.1998, S. 5953).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vazau, Marco Gian, von Silvaplana, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gartenmann, Niklaus Jakob, von Bronschhofen, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Schluep, Fritz, von Messen, in Villnachern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.