Informazioni su Ulrich Schläpfer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Schläpfer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1702827, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Rhemet AG, in Basel, CHE-101.281.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2011, Publ. 6378894). [Beim Eintrag 'Schläpfer, Stephan Ulrich, von Speicher, in Basel, mit Einzelunterschrift' handelt es sich um einen irrtümlichen Doppeleintrag, welcher hiermit gelöscht wird.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläpfer, Ulrich, von Speicher, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schläpfer, Stephan Ulrich, von Speicher, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Stephan Ulrich, von Speicher, in Horsefly (BC,CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schläpfer, Thomas, von Speicher, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Timbers, Susanne, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläpfer, Martin, von Speicher, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
B & T Revisions AG (CHE-109.445.314), in Basel, Revisionsstelle [bisher: B & T Revisions AG].
Numero di pubblicazione: 3711240, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Rhemet Verwaltungs AG, in Basel, CH-270.3.013.837-9, Socinstr. 46, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.12.2006.
Zweck:
Verwaltung und Instandstellung von Liegenschaften und anderen Grundstücken, deren Bewirtschaftung sowie Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang Rechte, Lizenzen, Patente und Marken sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe, soweit Namen und Adressen bekannt, sonst Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schläpfer, Ulrich, von Speicher, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schläpfer, Martin, von Speicher, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
B & T Revisions AG, in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2195798, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung der Firma Fracht AG für Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung, in Basel, Stiftung (SHAB Nr. 74 vom 19.04.1993, S. 1868).
Name neu:
Stiftung der Firma Fracht AG für Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung in Liquidation. Auflösung der Stiftung mit Verfügung vom 18.02.2004 des Justizdepartements Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reisdorf, Rudolf, von Richterswil, in Oberwil BL, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Iseli, Hanspeter, von Basel, in Riehen, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggli, Heinz, von Busswil bei Büren, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schläpfer, Ulrich, von Speicher, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wertmüller, Theodor, von Niederösch, in Regensdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].