Informazioni su Thomas Konrad Schilliger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Thomas Konrad Schilliger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005328780, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HTS Services GmbH, bisher in Roggwil (TG), CHE-359.725.834, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631679).
Statutenänderung:
24.09.2021.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o ORTAS GmbH, Grienbachstrasse 11, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilliger, Thomas Konrad, von Weggis und Vitznau, in Weggis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Arbon].
Numero di pubblicazione: HR02-1004504687, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Altenrhein Aviation AG, in Thal, CHE-109.666.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4005275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilliger, Thomas Konrad, von Vitznau, in Büron, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4305783, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
HTS Services GmbH, bisher in Büron, CHE-359.725.834, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2012, Publ. 6728602).
Statutenänderung:
24.05.2018.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Amriswilerstrasse 43, 9320 Frasnacht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilliger, Thomas Konrad, von Vitznau und Weggis, in Frasnacht (Arbon), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Büron].