Informazioni su lic. iur. Jörg Ernst Schild
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: lic. iur. Jörg Ernst Schild
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005900040, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Sport-Toto-Gesellschaft, in Basel, CHE-105.933.537, Verein (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005305168).
Name neu:
Sport-Toto-Gesellschaft in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.09.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pesenti, Sergio, von Basel, in Rodersdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schild, Jörg, von Brienzwiler, in Flims, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Bernhard, von Wuppenau, in Bischofszell, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten des Vorstandes oder dem Direktor];
Beuret, Jean-Pierre, von Le Bémont (JU), in Saignelégier, Vizepräsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift mit dem Präsidenten des Vorstandes oder dem Direktor];
Hegi, Roger, von Villmergen und Männedorf, in St. Gallen, Direktor, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes].
Numero di pubblicazione: HR02-1005081013, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde, in Allschwil, CHE-108.130.285, Stiftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meury, Roman, von Basel und Blauen, in Allschwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thiel, David, von Zürich, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schild, Jörg Ernst, von Brienzwiler, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Beat Oskar Paul, von Wittnau, in Biel-Benken, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nüssli-Kaiser, Nicole, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004720931, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Electricité de la Lienne SA, à Sion, CHE-101.400.733, société anonyme (No. FOSC 65 du 05.04.2016, p.0, Publ. 2760667).
Modification des statuts:
14.03.2019.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schild, Jörg, de Brienzwiler, à Bâle (Basel), président, avec signature collective à deux;
Stettler, Andreas, de Bern, à Burgdorf, vice-président, avec signature collective à deux;
Squaratti, Alfred, de Zwischbergen, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Braun, Patrick, de Fischingen, à Bolligen, administrateur, sans droit de signature;
Millioud, Antoine, de Penthéréaz, à Allschwil, administrateur, sans droit de signature;
Mittaz, Gérard, de Chermignon, à Sion, administrateur, sans droit de signature;
Morisod, Raphaël, de Vérossaz, à Sion, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Varone, Philippe, de Sion, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Herzog, Eva Maria, de Basel, à Basel, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bitschnau, Christian, de Sion, à Sion, administrateur, sans droit de signature;
Heynen, Medar, de Ausserberg, à Ausserberg, administrateur, sans droit de signature;
Häusermann, Lukas Paul, de Egliswil, à Aarau, administrateur, sans droit de signature;
Röthlisberger, Christoph Hans, de Langnau im Emmental, à Zürich, administrateur, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].