Informazioni su Felix Schiess
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Felix Schiess
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005937854, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Robusta AG, in Münchenstein, CHE-101.369.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, S.0, Publ. 6747738).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hämmerli, Beat, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiess, Felix, von Herisau, in Greppen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasenfratz, Daniel, von Trimbach, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasenfratz, Ramon, von Trimbach, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005225745, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bootshafen-Genossenschaft Greppen, in Greppen, CHE-100.487.312, Genossenschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2019, Publ. 1004733589).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Andreas, von Emmen und Römerswil, in Greppen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Hubacher, Erich, von Urtenen-Schönbühl, in Greppen, Mitglied der Verwaltung, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Pisciani, Sandro, von Minusio, in Greppen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiess, Felix, von Herisau, in Greppen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numero di pubblicazione: 3720285, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Wohlfahrtsfonds der Robusta AG, in Münchenstein, CHE-109.531.534, Stiftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2015, Publ. 2380785).
Name neu:
Wohlfahrtsfonds der Robusta AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.06.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hämmerli, Beat, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schiess, Felix, von Herisau, in Greppen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wicky, Jean-Paul, französischer Staatsangehöriger, in Rixheim (FR), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].