Informazioni su Pascal Scherrer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Pascal Scherrer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pascal Scherrer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004492542, Ufficio del registro di commercio San Gallo
Scherrer Holzbearbeitung GmbH, in Bütschwil-Ganterschwil, CHE-112.401.470, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2013, Publ. 1149095).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Pascal, von Kirchberg SG, in Lütisburg Station (Bütschwil-Ganterschwil), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 5429636, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
IMIN GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.055.405-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 12, Publ. 5171770).
Statutenänderung:
23.12.2009.
Firma neu:
Audaces GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Christian, von Farnern, in Wil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Scherrer, Pascal, von Kirchberg SG, in Wil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Ettorre, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Eisenring, Andreas, von St. Gallen und Wattwil, in Rehetobel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 5158250, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
IMIN GmbH, in Wil SG, CH-320.4.055.405-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2004, S. 10, Publ. 2534622).
Statutenänderung:
29.06.2009.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Rosenbergstrasse 87, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Führung eines generellen Beratungsbüros, die Planung, Beratung und Begleitungen von Finanzen, Steuern, Administration, Buchführungen, Inkassowesen, Verwaltungen, Sanierungen, Restrukturierungen, Firmenübernahmen, die Beratung in Erbschaftsfragen und Nachfolgeregelungen, Verhandlungen mit Kapitalgebern und Behörden, die Übernahme von Mandaten als bestellter Sachwalter oder Willensvollstrecker, die Verwaltung und Vermittlung von Grundstücken, Auslagerungslösungen für den gesamten Administrationsbereich sowie alle damit verbundenen Aktivitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten, und veräussern, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben. .
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Ettorre, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Egger, Christian, von Farnern, in Wil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Scherrer, Pascal, von Kirchberg SG, in Wil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].