Informazioni su Hans-Rudolf Schenk
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans-Rudolf Schenk
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005559194, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Oberrinderbach, in Rüegsau, CHE-101.422.551, Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3319689).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Oberrinderbach in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.06.2022 aufgelöst. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser, Samuel, von Dürrenroth, in Rüegsau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Hans-Rudolf, von Eggiwil, in Kaltacker (Heimiswil), Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Hirschi, Micha, von Schangnau, in Affoltern im Emmental, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burkhalter, Peter, von Rüegsau, in Rüegsbach (Rüegsau), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Widmer, Ernst, von Hasle bei Burgdorf, in Affoltern im Emmental, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident].
Numero di pubblicazione: 3319689, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Oberrinderbach, in Rüegsau, CHE-101.422.551, Genossenschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2014, Publ. 1683113).
Domizil neu:
c/o Burkhalter Peter, Hinterweid 2, 3418 Rüegsbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirschi, Toni, von Schangnau, in Affoltern im Emmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Hans-Rudolf, von Eggiwil, in Kaltacker (Heimiswil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: in Heimiswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier].
Numero di pubblicazione: 5627958, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Oberrinderbach, in Rüegsau, CH-053.5.007.845-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2008, S. 3, Publ. 4588114).
Statutenänderung:
26.11.2008.
Firma neu:
Milchgenossenschaft Obberinderbach.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 17.03.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Franz, von Lauperswil, in Heimiswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Hans-Rudolf, von Eggiwil, in Heimiswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier.