Informazioni su Christian Schenk
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Schenk
Ultimi comunicati FUSC: Christian Schenk
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004697979, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Yasiflor GmbH, in Schwarzenburg, CHE-109.530.380, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672199).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Christian, von Röthenbach im Emmental, in Schwarzenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Konsilio GmbH (CHE-198.390.015), in Kerzers, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004672199, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Yasiflor GmbH, in Schwarzenburg, CHE-109.530.380, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4163981).
Statutenänderung:
03.07.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Gartenbau, Tiefbau, Planung, Ausführung, Pflege und Unterhalt von Gartenanlagen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In-und Ausland erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente, Lizenzen und Vertretungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Christian, von Röthenbach im Emmental, in Schwarzenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schwarzenburg (Wahlern), mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00];
Schenk-Ruch, Andrea, von Röthenbach im Emmental und Eriswil, in Schwarzenburg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numero di pubblicazione: 3340467, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Pro Luminate, in Aarau, CHE-109.331.604, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3265249).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Christian, von Röthenbach im Emmental, in Wahlern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlachter, Dunja, von Ramlinsburg, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.