Informazioni su Alex Schelling
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alex Schelling
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6281774, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AMAG Automobil- und Motoren AG, in Zürich, CH-020.3.901.259-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 21.04.2011, S. 0, Publ. 6132538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelling, Alex, von Siblingen, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Preisig, Friedrich, von Schwellbrunn, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panoff, Ralph, von Glarus Süd, in Kloten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moro, Kurt, von Nesslau-Krummenau, in Berg TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Reichlin, Patrick, von Schwyz, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numero di pubblicazione: 3322362, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AMAG Automobil- und Motoren AG, in Zürich, CH-020.3.901.259-7, Handel mit und Import von Automobilen, Motoren und Automobilersatzteilen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2006, S. 21, Publ. 3238572).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mofag Automobil AG, in Volketswil (CH-020.3.918.043-8), gemäss Fusionsvertrag vom 13.03.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 5'723'666.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 385'397.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bezzola, Prisca, von Onsernone, in Niederwil AG, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Wellauer, Manfred, von Lommis, in Jona, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Hug, Alfred, von Bettwiesen, in Hagenbuch, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Renz, Marcel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Schelling, Alex, von Siblingen, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.