Informazioni su Ulrich Scheidegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Ulrich Scheidegger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Scheidegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4236683, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Ochsen Urtenen, in Urtenen-Schönbühl, CHE-115.768.599, Stiftung (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, Publ. 2326355).
Domizil neu:
c/o Romina Bucher, Gemeindeverwaltung, Zentrumsplatz 8, 3322 Urtenen-Schönbühl.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Ulrich, von Lützelflüh, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kummer, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Seeberg, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaum, Heinz, von Worb, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keusen, Nathalie, von Riggisberg, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3671207, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Scheidegger Maler AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-101.131.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, Publ. 3395905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Ulrich, von Lützelflüh, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Scheidegger-Weber, Annelies, von Lützelflüh, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Sandra, von Toffen, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6096684, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Alters- und Pflegeheim Urtenen-Schönbühl und Umgebung, in Urtenen-Schönbühl, CH-053.6.006.310-9, Verein (SHAB Nr. 168 vom 03.09.2003, S. 3, Publ. 1154820).
Statutenänderung:
09.12.2010.
Name neu:
Verein zur Förderung des Alterswohnsitzes Urtenen-Schönbühl.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Förderung des Alterswohnsitzes in Urtenen-Schönbühl. Diese Förderung kann zum Beispiel durch das Erbringen von Dienstleistungen (Cafeteria, Muttertags-Brunch etc.) erfolgen sowie durch Zuwendungen aller Art. Der Verein kann von der Stiftung Alterswohnsitz Urtenen-Schönbühl Aufträge entgegennehmen und ausführen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Organisation neu: Vereinsversammlung, Vorstand, Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Ulrich, von Lützelflüh, in Urtenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenkel, Ruth, von Diemerswil, in Mattstetten, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegfried, Paul, von Arni BE, in Mattstetten, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Friedrich genannt Fritz, von Worb, in Urtenen-Schönbühl, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messer, Madeleine, von Zauggenried, in Mattstetten, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Samuel, von Mühleberg, in Urtenen-Schönbühl, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Susanne, von Bolligen, in Hettiswil bei Hindelbank (Krauchthal), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bertschi, Katharina, von Ennetbaden, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.