Informazioni su Florian Schefer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Florian Schefer
Ultimi comunicati FUSC: Florian Schefer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005488503, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
AZIO CAPITAL SA, à Sion, CHE-435.408.786, société anonyme (No. FOSC 99 du 23.05.2022, Publ. 1005480301).
Nouvelle raison sociale:
AZIO CAPITAL SA en liquidation.
Nouvelle traduction de la raison:
(AZIO CAPITAL AG in Liquidation) (AZIO CAPITAL Ltd in liquidation). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 16.05.2022.
Inscription ou modification de personne(s):
Schefer, Florian, de Lancy, à Chalais, administrateur unique, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: à Genolier, administrateur unique, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR02-1004873933, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Finstoy Real Estate Sàrl, à Sion, CHE-287.134.804, société à responsabilité limitée (No. FOSC 4 du 07.01.2016, p.0, Publ. 2581897).
Inscription ou modification de personne(s):
Schefer, Florian, de Lancy, à Chalais, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 90 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Genolier].
Numero di pubblicazione: 1647611, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
AZIO CAPITAL AG, précédemment à Zug, CHE-435.408.786, société anonyme (No. FOSC 171 du 05.09.2013, Publ. 1062667).
Statuts originaires:
15.03.2013.
Modification des statuts:
22.07.2014.
Nouvelle raison sociale:
AZIO CAPITAL SA.
Nouvelle traduction de la raison:
(AZIO CAPITAL AG) (AZIO CAPITAL Ltd).
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o Finstoy Real Estate Sàrl, Rue des Grands Prés 15c, Case postale 100, 1958 Uvrier/Sion.
Nouveau but:
La gestion durable de participations dans toute société immobilière, financière, commerciale ou autre (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions au porteur à CHF 100.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications:
Communications aux actionnaires: par avis inséré dans la FOSC. Les inscriptions du Registre du commerce ont été traduites et apparaissent dorénavant en français.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Blarer, Alexander, de Schmerikon, à Lausanne, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Schefer, Florian, de Lancy, à Genolier, administrateur unique, avec signature individuelle. Selon déclaration du 15.03.2013, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].