Informazioni su Jürg Schaufelberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jürg Schaufelberger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Schaufelberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1231687, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schaufelberger Polycom AG, in Winterthur, CHE-101.400.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 53, Publ. 5118762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaufelberger-Gerber, Beatrice, von Dürnten, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaufelberger, Jürg, von Dürnten, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4510172, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hobby AG, in Heimberg, CH-092.3.006.316-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2008, S. 4, Publ. 4432692).
Statutenänderung:
29.05.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Gebrauchsartikeln für Haushalt, Haus und Garten, Sport, Hobby und Freizeit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veäussern. Sie kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien A (Vorzugsaktien) zu CHF 1'000.-- und 200 Namenaktien B zu CHF 1'000.--].
Statutarische Vorrechte:
[Die statutarischen Vorrechte der 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupp, Martin Dr., von Steffisburg, in Hünibach (Hilterfingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Immer, Charles, von Thun, in Thun, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, Christoph, von Thun, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Hansulrich, von Langnau im Emmental, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaufelberger, Jürg, von Dürnten, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Rudolf, von Eggiwil, in Aarau, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Hans Peter, von St. Stephan, in Ettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.00.974-6), in Basel, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
X-Art GmbH, in Geroldswil, Aus- und Weiterbildung der Kommunikations- und Informationsgestaltung mit neuen Medien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.1998, S. 1774).
Statutenänderung:
28.10.1998.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlebach, Gerhard, von Tegerfelden, in Bergdietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬;
Schaufelberger, Jürg, von Dürnten, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paoli, Johannes Peter, von Zürich, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF30'000.¬ [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬].