Informazioni su Raphael Schamberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Raphael Schamberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004940305, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Guestlist AG, in Embrach, CHE-112.630.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4095923).
Statutenänderung:
07.07.2020.
Firma neu:
Negotium Capital AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Negotium Capital SA) (Negotium Capital Ltd).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Bau-Stein Treuhand GmbH, Talstrasse 20, 8001 Zürich. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschuss vom 08.02.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablauf. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.02.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schamberger, Raphael, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schamberger, Stephan, von Winterthur, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koby, Carine Myriam, von Rohrbach, in Alle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1868083, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Guestlist AG, in Zollikon, CHE-112.630.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, Publ. 1551877).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schamberger, Raphael, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hoffmann, Juan Enrico, von St. Gallen, in Gamprin-Bendern (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollenstein, Reto Marc, von Mosnang, in Gonten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schamberger, Stephan, von Winterthur, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1551877, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Guestlist AG, in Zollikon, CHE-112.630.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1385543). Gemäss Erklärung vom 01.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deisenrieder, Matthias Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Liotard-Vogt, Patrique, von Luzern, in Sundance Ridge (KN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG (CHE-103.082.319), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schamberger, Raphael, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.