Informazioni su Otmar Schaller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Otmar Schaller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004692001, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
swisspatat, in Bern, CHE-107.767.184, Verein (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4037761).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaller, Otmar, von Wünnewil-Flamatt, in Düdingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler, Kuno, von Rechthalten, in Düdingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3510085, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
swisspatat, in Bern, CHE-107.767.184, Verein (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2017, Publ. 3398747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehriger, Willy, von Attiswil, in Pully, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingold, Walter, von Röthenbach bei Herzogenbuchsee, in Madiswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Meinrad, von Dulliken, in Neuendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Fritz, von Konolfingen, in Kräiligen (Bätterkinden), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Urs Dr. , von Bern, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüfenacht, Christof Hans, von Worb, in Chesalles-sur-Moudon (Lucens), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schär, Jörg, von Fraubrunnen, in Bätterkinden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaller, Otmar, von Wünnewil-Flamatt, in Düdingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leiter der Geschäftsstelle, mit Einzelprokura].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SOGUR GmbH Schweizerischer Obst-, Gemüse- und Kartoffel-Untersuchungsring, in Bern, Betrieb eines Obst-, Gemüse- und Kartoffel-Untersuchungsringes usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 13.04.2000, S. 2497).
Firma neu:
SOGUR GmbH Schweizerischer Obst-, Gemüse- und Kartoffel-Untersuchungsring in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Bernhard Hodler, Advokaturbüro Hodler & Emmenegger, Elfenstr. 19, 3000 Bern 16. Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.08.2001.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Ueli, von Muolen, in Dällikon, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschriftzu zweien];
Jans, Pius, von Gelfingen und Ballwil, in Gelfingen, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaller, Otmar, von Wünnewil-Flamatt, in Düdingen, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofmann, Daniel, von Rüeggisberg, in Apples, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hodler, Bernhard, von Gurzelen, in Köniz, Liquidator, mit Einzelunterschrift.