Informazioni su Claude Yves Schall
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Claude Yves Schall
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005733696, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schall Bohr GmbH, in Oberlunkhofen, CHE-333.889.954, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2017, Publ. 3955399).
Statutenänderung:
14.04.2023.
Sitz neu:
Bergdietikon.
Domizil neu:
Industriestrasse 42, 8962 Bergdietikon. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nüssli, Maja, von Walzenhausen, in Knonau, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schall, Claude Yves, von Walzenhausen, in Bergdietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Unterlunkhofen].
Numero di pubblicazione: 3955399, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schall Bohr GmbH, in Stetten (AG), CHE-333.889.954, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, Publ. 1430337).
Statutenänderung:
29.11.2017.
Sitz neu:
Oberlunkhofen.
Domizil neu:
Schmidtenbaumgarten 10, 8917 Oberlunkhofen. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schall, Claude Yves, von Walzenhausen, in Unterlunkhofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Stetten (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schönholzer, Roger, von Märstetten, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Nüssli, Maja, von Walzenhausen, in Knonau, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 1430337, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
C & T Bau GmbH, in Stetten AG, CHE-333.889.954, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2013, Publ. 7073482).
Statutenänderung:
03.02.2014.
Firma neu:
Schall Bohr GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Till Johannes, von Beinwil am See, in Zwillikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schall, Claude Yves, von Walzenhausen, in Stetten AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].