Informazioni su Sonja Schafroth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sonja Schafroth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006093572, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bühlmann Kühlanlagen AG, in Studen (BE), CHE-107.204.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2021, Publ. 1005081891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schafroth, Sonja, von Röthenbach im Emmental, in Kerzers, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Krähenbühl, Franz, von Trub, in Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krähenbühl, Paul, von Trub, in Rizenbach (Ferenbalm), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkel, Steven, deutscher Staatsangehöriger, in Büren an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zamzow, Monique, deutsche Staatsangehörige, in Büren an der Aare, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006085449, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schafroth Holding AG, in Studen (BE), CHE-354.393.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3919289).
Firma neu:
Schafroth Holding AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Sonja Schafroth, Wolfackerstrasse 11, 3210 Kerzers.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafroth, Sonja, von Röthenbach im Emmental, in Kerzers, Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3919209, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bühlmann Kühlanlagen AG, in Studen (BE), CHE-107.204.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, Publ. 3483811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schafroth, Andreas, von Röthenbach im Emmental, in Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafroth, Sonja, von Röthenbach im Emmental, in Kerzers, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Krähenbühl, Franz, von Trub, in Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krähenbühl, Paul, von Trub, in Rizenbach (Ferenbalm), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.