Informazioni su André Schaffner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Schaffner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004609245, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WebGate Consulting AG, in Dietikon, CHE-102.221.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, S.0, Publ. 3363107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffner, André, von Schafisheim, in Menziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güdemann, Christian, von Zürich, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004599669, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WebGate Managed Services AG, in Dietikon, CHE-106.216.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2015, S.0, Publ. 2313147).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Marc, von Moosleerau, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, André, von Schafisheim, in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1998159, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IDESO AG, in Dietikon, CHE-106.216.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 21.04.2011, Publ. 6131936).
Statutenänderung:
11.02.2015.
Firma neu:
WebGate Managed Services AG.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Peter, von Höchstetten und Thun, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Roman Weber oder André Schaffner;
Muheim, Martin, von Flüelen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Roman Weber oder André Schaffner.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, André, von Schafisheim, in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Martin Muheim oder Peter Luder];
Weber, Roman, von Wiesendangen, in Pfungen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Martin Muheim oder Peter Luder];
Briner, Daniel Peter, von Zürich, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.