Informazioni su Jörg Schärer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jörg Schärer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6272428, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Glaux Soft AG, in Bern, CH-035.4.019.953-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2010, S. 4, Publ. 5436052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Jörg, von Zürich, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nessensohn, Christian, von Bottmingen und Zürich, in Tatroz (Attalens), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfund, Heidi, von Lenk, in Büchslen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4453102, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Glaux Soft AG, in Bern, CH-035.4.019.953-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 04.12.2003, S. 4, Publ. 2012386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Appius, Aeneas, von Oberbüren und Basel, in Bubendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurt, Daniel, von Walliswil bei Wangen, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Jörg, von Zürich, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Nessensohn, Christian, von Bottmingen und Zürich, in Tatroz (Attalens), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Eric, von Seewen, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 747420, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Glaux Soft AG, in Bern, Entwicklung und Herstellung von Software usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2001, S. 9483).
Statutenänderung:
29.10.2002.
Aktienkapital neu:
CHF 220'000.-- [bisher: CHF 120'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 220'000.--.
Aktien neu:
12'000 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 10.-- und 1'000 Namenstammaktien zu CHF 100.-- [bisher: 120 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Matthias, von Buchholterberg, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Thomas, von Buchholterberg, in Fribourg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Jörg, von Zürich, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.